Piotr Rusek
Uchwałą Nr XXXVIII/530/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z 30 czerwca 2009 r. władze samorządowe miasta przyznały tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chrzanowa p. Piotrowi Ruskowi.
Uroczyste nadanie tytułu nastąpiło podczas sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie 1 września 2009 r.
W uzasadnieniu Uchwały Rady Miejskiej zapisano: "Pan Piotr Rusek jest rodowitym chrzanowianinem. Urodził się 12 maja 1930 roku w Chrzanowie. Szkołę podstawową gimnazjum i liceum ukończył w Chrzanowie. Następnie podjął studia na Politechnice Krakowskiej, którą ukończył w roku 1955 uzyskując dyplom inżyniera budownictwa lądowego.
Po ukończeniu studiów otrzymał nakaz pracy do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, gdzie pełnił funkcję zastępcy kierownika budowy ds. technicznych na budowie Zakładów Mięsnych w Chrzanowie oraz kierownika rejonu rozbudowy Zakładów Wapienniczych w Płazie.
Od 1.02.1960 r. do 30.08.1961 r. pracował w Elektrowni Siersza II jako inspektor nadzoru budowlanego I etapu budowy elektrowni.
Po ukończeniu I etapu budowy elektrowni z dniem 1.09.1961 r. powołany został na stanowisko dyrektora budowy Chłodni Składowej w Chrzanowie, którą oddał do użytku w styczniu 1964 r.
Od lutego 1964 r. został przeniesiony do Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Chrzanowie na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W marcu 1967 r. został oddelegowany do Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Chrzanowie do budowy biurowca jako kierownik budowy.
Po ukończeniu budowy biurowca P.R.G od 15.07.1971 r. podjął ponownie pracę w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Chrzanowie, gdzie pracował na stanowisku Naczelnego Inżyniera, a od 1.05.1974 r. jako Naczelny Dyrektor do 30.11.1990 r. tj. do czasu przejścia na emeryturę.
W czasie pracy w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich jego zadaniem było pełnienie funkcji inwestora zastępczego i nadzoru budowlanego dla realizacji budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej, społecznej i ogólnomiejskiej w następujących miastach: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Alwernia, Chełmek, Jeleń, Krzeszowice, Jaworzno, Olkusz, Klucze, Wolbrom.
W czasie pracy w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich realizował w Chrzanowie budownictwo mieszkaniowe na następujących osiedlach:
- Chrzanów Północ II, III, IV, centrum,
- osiedle Trzebińska I, II,
- osiedle Śląska (Jordana),
- osiedle Pogórska (Południe).
W ramach infrastruktury technicznej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury społecznej i ogólnomiejskiej zrealizował na terenie Chrzanowa : kanalizację Chrzanów, Trzebinia, oczyszczalnie ścieków, - kotłownię Pogórska, Śląska, Północ II, III, IV, magistrale ciepłownicze łączące poszczególne kotłownie i osiedla mieszkaniowe, uzbrojenie i doprowadzenie mediów: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu, prądu do realizowanych osiedli i obiektów ogólnomiejskich, obwodnicę Chrzanów Północ, osiedla Pogórska i ul. Sienkiewicza.
Poza budową osiedli mieszkaniowych i infrastruktury technicznej realizował w Chrzanowie obiekty ogólnomiejskie: szpital powiatowy, dom kultury, halę sportową budynek sanepidu, biurowiec P.R.G, zajezdnię P.K.S, pawilony handlowe na osiedlu Północ i ulicy Świętokrzyskiej, szkoły na: osiedlu Północ II, III-IV, osiedlu Trzebińska, osiedlu Południe.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej odznaczony został:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1984 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi 1967 r.,
- Srebrną i Złotą Odznaką za zasługi dla Województwa Katowickiego 1976 r., 1982 r.,
- Złotą odznaką za zasługi dla Ziemi Krakowskiej 1975 r.,
- Medalem za zasługi dla Ziemi Chrzanowskiej,
- Srebrną i Złotą odznaką Polskiego Związku Techników i Inżynierów Budownictwa,
- Zasłużony dla powiatu Chrzanowskiego 2005 r.
Dwukrotnie był radnym Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969 - 1977 i radnym Powiatu Chrzanowskiego w latach 1998-2002. Stan rodzinny - wdowiec, dwie córki, dwoje wnuków.
Całe swoje zawodowe i społeczne życie poświęcił Ziemi Chrzanowskiej, w której urodził się, wychował i wykształcił".