Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie
Krzysztof Kasperek - Przewodniczący Rady Miejskiej od dnia 30.11.2021 r
dyżur: poniedziałek godz. 15.45 - 17.00
Biuro Rady Miejskiej, Aleja Henryka 20
I piętro, pok 56 tel. 32 75 85 155
Ryszard Kosowski - Przewodniczący Rady Miejskiej od dnia 19.03.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.
Andrzej Bieda - Przewodniczący Rady Miejskiej od dnia 31.10.2019 r. do dnia 19.03.2021 r.
Krzysztof Zubik – Przewodniczący Rady Miejskiej od dnia 22.11.2018 r. do dnia 31.10.2019 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie
Stanisław Czarny - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej od dnia 31.10.2019 r
dyżur: środa 13.30 - 15.00
Biuro Rady Miejskiej, Aleja Henryka 20
I piętro, pok.55 tel. 32 75 85 155
Andrzej Filipczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej od dnia 31.10.2019 r
dyżur: poniedziałek godz. 14.45 - 16.00
Biuro Rady Miejskiej, Aleja Henryka 20
I piętro, pok.55 tel. 32 75 85 155
Małgorzata Kowalska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej od dnia 22.11.2018 do dnia 31.10.2019 r.
Janusz Jedynak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej od dnia 22.11.2018 do dnia 31.10.2019 r.
Archiwum: